Jawabanmu

2014-09-07T20:01:18+07:00
=16 x 81 x 1.728
=2.239.488
oke makasih ya
tapi kalok di sederhanakan lagi bisa kan.kayak mana
2014-09-07T20:09:58+07:00
4² × 3pangkat4 x 12³
= 16 x 81 x 1728
= 16 x 138.968
= 833.808
jawaban salah..
maksudnya
yang benar
16 x 81 x 1.728
= 16 x 139.968
= 2.239.488