Jawabanmu

2014-08-19T10:55:47+07:00
Pertama yang dikali haus di dahulukan untuk lebih mudah lebih baik di kasih tanda kurung
d. (32 x 6) + (32 x 14)
    = 192 + 448
    = 640
e. (36 x 14) + (36 x 24) + (36 x 62)
    = 504 + 864 + 2232
    = 3600
f. (29 x 21) - (29 x 11)
   = 609 - 319
   = 290
h. (48 x 25) + (25 x 52) - (25 x 50)
    = 1200 + 1300 - 1250
    = 2500 - 1250
    = 1250
2014-08-19T14:23:43+07:00
D. (32 x 6) + (32 x 14)
    = 192 + 448
    = 640
e. (36 x 14) + (36 x 24) + (36 x 62)
    = 504 + 864 + 2232
    = 3600
f. (29 x 21) - (29 x 11)
   = 609 - 319
   = 290
h. (48 x 25) + (25 x 52) - (25 x 50)
    = 1200 + 1300 - 1250
    = 2500 - 1250
    = 1250